Renseignements sur Charly Ott-Kobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charly Ott-Kobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1045513, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bochsler Metallbau AG, in Walenstadt, CH-320.3.030.385-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 21, Publ. 5711060).
Statutenänderung:
21.05.2013.
Firma neu:
Metallbau AG Hug & Ott.
Domizil neu:
Ziegelhüttenstrasse 1, 8880 Walenstadt.
Zweck neu:
Ausführung von Metallbau-, Kunstschlosser- und Schlossereiarbeiten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen oder solche übernehmen, Filialbetriebe eröffnen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 100 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien)].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.08.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 18. August 1989 und Uebernahmebilanz per 1. Juli 1989 von der bisherigen Einzelfirma 'Hans Bochsler', in Walenstadt, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 206'136.-- und Passiven von CHF 20'585.50 zum Uebernahmepreis von CHF 185'550.50, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel Treuhand AG, in Walenstadt, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott-Kobler, Charly, von Schwyz, in Tscherlach (Walenstadt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums];
Hug, Beda, von Zuzwil SG, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zuzwil, in Mols (Quarten)].