Renseignements sur Stefan Oswald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Oswald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5404042, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RBG Elektro GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.060.853-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 13, Publ. 5290044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenast, Rick, von Kirchberg SG, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Stefan, von Sommeri, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Steiger, Raphael Matthias, von Altstätten, in Oberuzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5320824, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
R + B Elektro AG, in Oberuzwil, CH-320.3.063.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 14, Publ. 4977314). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Andreas, von Heiden, in Bazenheid (Kirchberg SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Neusa Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.047.706-0), Revisionsstelle;
Rosenast, Rick, von Kirchberg SG, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Raphael, von Altstätten, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolp, Flavio, von Ebnat-Kappel, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Stefan, von Sommeri, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5233804, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RBG Elektro GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.060.853-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 22, Publ. 4807246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenast, Rick, von Kirchberg SG, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberuzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Graf, Andreas, von Heiden, in Rehetobel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Oswald, Stefan, von Sommeri, in Flawil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.