Renseignements sur Georges Oggenfuss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Georges Oggenfuss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005279248, Registre du commerce Grisons
Hotel Altein AG, in Arosa, CHE-364.154.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004919034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch, Roger, von Buochs, in Leissigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Georges, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Arosa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semmel, Romain William Raphaël, französischer Staatsangehöriger, in Gland, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004488743, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Schweizerhof und Altein AG, in Sils im Engadin/Segl, CHE-105.886.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446311).
Statutenänderung:
11.09.2018.
Firma neu:
Hotel Schweizerhof Sils AG.
Zweck neu:
Betrieb des Hotels "Schweizerhof" in Sils Maria, Engadin;
Errichtung, der Betrieb und Verpachtung jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland;
Beteiligung an Hotel-Unternehmungen und die Errichtung von Filialen und Tochtergesellschaften;
Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere in Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe;
Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggenfuss, Georges, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Arosa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4388545, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Altein AG, bisher in Villars-sur-Glâne, CHE-364.154.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925479).
Statutenänderung:
19.07.2018.
Sitz neu:
Arosa.
Domizil neu:
Alteinstrasse 33, 7050 Arosa.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels, die Entwicklung und Führung von Unternehmen aller Art im Bereich der Hotellerie und der Restauration sowie den Handel mit Produkten aller Art im Zusammenhang mit Hotellerie- und Restaurationsprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedo, Nicolas Roger, von St. Antoni, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Jordan S.A. (CHE-107.877.335), in Fribourg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Rapperswil-Jona, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Georges, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Arosa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.