Renseignements sur Ferhat Özdemir
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ferhat Özdemir
Dernières notifications FOSC pour Ferhat Özdemir
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4209185, Registre du commerce Zurich, (20)
Momo Transport GmbH, in Regensdorf, CHE-292.266.759, Hummelackerstrasse 27, 8106 Adlikon b. Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft übernimmt Logistik-Aufträge, führt Transporte im In- und Ausland durch. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gründen. Die Gesellschaft kann im weiteren Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Özdemir, Ferhat, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1573465, Registre du commerce Argovie, (400)
Gago GmbH, in Wettingen, CHE-105.450.693, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027795).
Statutenänderung:
22.05.2014.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Landstrasse 10, 4303 Kaiseraugst.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer Treuhand AG (CHE-107.974.085), in Aarau, Revisionsstelle;
Özdemir, Ferhat, türkischer Staatsangehöriger, in Adlikon bei Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Özdemir, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djuric, Zivica, serbischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1027795, Registre du commerce Argovie, (400)
Gago GmbH, in Wettingen, CHE-105.450.693, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6718640).
Domizil neu:
c/o TopFinance Consulting GmbH, Jakobstrasse 1, 5430 Wettingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Ferhat, türkischer Staatsangehöriger, in Adlikon bei Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Özdemir, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].