Renseignements sur Bruno F. Oesch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno F. Oesch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005513411, Registre du commerce Zurich, (20)
Info-Reisen Bischofberger AG, in Zürich, CHE-106.544.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199634).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Reisebüro Ferienplan GmbH, in Affoltern am Albis (CHE-344.633.643), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2022 und Bilanz per 01.01.2022. Aktiven von CHF 0.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Stammanteilzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Bruno, von Winterthur und Oberlangenegg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Markus, von Schleitheim, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Josef, von Landiswil, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005075813, Registre du commerce Zurich, (20)
Pfingstweid Truck Center AG, in Dietikon, CHE-112.117.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, S.0, Publ. 2677123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Bruno, von Winterthur und Oberlangenegg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oesch, Marcel, von Winterthur und Oberlangenegg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Laura, von Glarus Süd, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greub, Stefan, von Rohrbach, in Holziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Hans-Rudolf, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004455386, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'580 vom 04.09.2018 Info-Reisen Bischofberger AG, in Zürich, CHE-106.544.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004450966). Die am 04.09.2018 unter TR-Nr. 31580 vorgenommene und im SHAB-Nr. 173 vom 07.09.2018 publizierte Eintragung wird aufgrund der Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 14.06.2018 vollumfänglich widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oesch, Bruno, von Winterthur und Oberlangenegg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Markus, von Schleitheim, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].