Renseignements sur Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005784614, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Akkord Profi Bau AG, in Aesch (BL), CHE-224.030.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferreira Nunes, António Joaquim, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005629295, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Elektrikfun GmbH, bisher in Füllinsdorf, CHE-285.199.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463749).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Firma neu:
Sofisticar GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Solothurnerstrasse 62, 4053 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export sowie Handel von und mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotnyk, Svitlana, ukrainische Staatsangehörige, in Conegliano (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos Gomes Rodrigues, Paulo Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005463749, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Elektrikfun GmbH, in Füllinsdorf, CHE-285.199.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
dos Santos Gomes Rodrigues, Paulo Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sotnyk, Svitlana, ukrainische Staatsangehörige, in Conegliano (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.