Renseignements sur Petar Novak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Petar Novak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121210, Registre du commerce Zurich, (20)
Veli Plattenleger GmbH, in Regensdorf, CHE-485.320.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novak, Petar, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macher, Iri Martina, österreichische Staatsangehörige, in Erlinsbach (SO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1006090046, Registre du commerce Zurich, (20)
Veli Plattenleger GmbH, in Regensdorf, CHE-485.320.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imeri, Enver, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novak, Petar, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005797153, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IET GmbH, bisher in Sargans, CHE-464.528.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004543013).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Gartenstrasse 10, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olivo Pacheco, Arlen Arelis, dominikanische Staatsangehörige, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novak, Petar, serbischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.