Renseignements sur Bruno Notter-Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Notter-Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 973405, Registre du commerce Argovie, (400)
Otto Notter Holding AG, in Wohlen AG, CHE-107.126.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 2, Publ. 5703452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Peter, von Boswil, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleeb, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Ralph, von Boswil, in Zufikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Martin, von Widen, in Sarmenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villmergen];
Notter-Ammann, Bruno, von Boswil, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4515396, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung Otto Notter Holding AG, in Wohlen AG, CH-400.7.909.234-1, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2004, S. 2, Publ. 2313426).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung Otto Notter Holding AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 20.11.2007 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter-Ammann, Bruno, von Boswil, in Wohlen AG, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng-Aschwanden, Klaus, von Gebenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Ernst, von Boswil, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Kurt, von Boswil, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Peter, von Boswil, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strebel, Bruno, von Geltwil, in Waltenschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3169744, Registre du commerce Argovie, (400)
Otto Notter Holding AG, in Wohlen AG, CH-400.3.000.285-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 2, Publ. 2489334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Werner, von Besenbüren und Wohlen AG, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter-Ammann, Bruno, von Boswil, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Notter, Ralph, von Boswil, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].