Renseignements sur Karl Viking Norrgard
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Viking Norrgard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5791234, Registre du commerce Zoug, (170)
ViNo Marine GmbH, in Baar, CH-170.4.006.758-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 21, Publ. 5762052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norrgard, Anna-Lena, finnische Staatsangehörige, in Korsholm (FI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Norrgard, Karl Viking, finnischer Staatsangehöriger, in Korsholm (FI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NORTHEAST CONSULTING COMPANY LIMITED, in Kowloon (HK), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4579876, Registre du commerce Zoug, (170)
ViNo Marine GmbH, in Baar, CH-170.4.006.758-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 21, Publ. 4452650).
Domizil neu:
c/o Woram AG, Ibelweg 18a, 6302 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norrgard, Anna-Lena, finnische Staatsangehörige, in Korsholm (FI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zug];
Norrgard, Karl Viking, finnischer Staatsangehöriger, in Korsholm (FI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Zug].
Numéro de publication: 4452650, Registre du commerce Zoug, (170)
ViNo Marine GmbH, in Zug, CH-170.4.006.758-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2006, S. 18, Publ. 3634222).
Statutenänderung:
20.03.2008.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Ibelweg 18A, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Martin Werner, von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Norrgard, Karl Viking, finnischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].