Renseignements sur André Nogatsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Nogatsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1382503, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBS Business Services AG, bisher in Frauenfeld, CHE-108.640.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 17, Publ. 5480280).
Gründungsstatuten:
20.06.1997.
Statutenänderung:
18.02.2014.
Firma neu:
IBS Fachübersetzungen AG.
Sitz neu:
Eich.
Domizil neu:
Sonnhangstrassse 33, 6205 Eich.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen für national und international tätige Firmen, insbesondere Übersetzungsdienstleistungen sowie Vermittlung von Dolmetschern;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nogatsch, Roger, von Zürich, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nogatsch, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füchslin-Koops, Jeanette, von Einsiedeln und Wädenswil, in Eich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].
Numéro de publication: 6499322, Registre du commerce Zoug, (170)
Flashpoint Clothing Company AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262482).
Gründungsstatuten:
20.05.1994.
Statutenänderung:
23.12.2011.
Firma neu:
ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 9, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Finanzierung von Fahrzeugen sowie damit im Zusammenhang stehender Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Kreuzlingen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Raymond, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, John, von Lengnau AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nogatsch, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Oliver, von Lotzwil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3620956, Registre du commerce Zurich, (20)
Flashpoint Clothing Company, in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Fabrikation von Bekleidung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2004, S. 20, Publ. 2247556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogatsch, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.