Renseignements sur Francesco Nieli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Francesco Nieli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004679083, Registre du commerce Argovie, (400)
Iskra Licht GmbH, in Baden, CHE-210.494.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S.0, Publ. 1567925).
Statutenänderung:
22.05.2019. 09.07.2019.
Firma neu:
Drees Lichttechnik GmbH.
Zweck neu:
Handel und Herstellung von Produkten für Licht, Beleuchtung, Möbel und Einrichtungsgegenständen aller Art, Erstellung von Lichtkonzepten sowie Beratung für Licht und Beleuchtung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellini, Sonja, von Schinznach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees GmbH (HRB 1172 Amtsgericht Arnsberg), in Sundern (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iskra, David, von Wettingen, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Drees, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004482886, Registre du commerce Zurich, (20)
Vanderbilt International (UK) Limited, Monmouthshire, Zweigniederlassung Dübendorf, in Dübendorf, CHE-155.512.511, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793923).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Monmouthshire (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nieli, Francesco, von Niederrohrdorf, in Würenlos, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigwood, Liliane Brigitte, von Zürich, in Greifensee, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2353563, Registre du commerce Zurich, (20)
Vanderbilt International (UK) Limited, Monmouthshire, Zweigniederlassung Volketswil, in Volketswil, CHE-155.512.511, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269695).
mit Hauptsitz in:
Monmouthshire (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peller, Stefan, von Herrliberg, in Richterswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieli, Francesco, von Niederrohrdorf, in Würenlos, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.