Renseignements sur Walter Niederberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Niederberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Niederberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006048148, Registre du commerce Berne, (36)
Retlaw AG, in Biel/Bienne, CHE-106.844.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605326).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Walo C. Ilg, Balderstrasse 13, 3007 Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Walter, von Dallenwil, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilg, Walo C., von Salenstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arn, Stefan, von Dotzigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1006018610, Registre du commerce Berne, (36)
Biometzg AG, in Madiswil, CHE-465.212.029, Dorfstrasse 2, 4932 Gutenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2024.
Zweck:
Betrieb von Metzgereien, Handel mit Fleisch und Fleischprodukten, Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 11.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Niederberger, Walter, von Dallenwil, in Kirchberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bimbiloski, Branko, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005014517, Registre du commerce Berne, (36)
Bio-Metzg AG, in Kirchberg (BE), CHE-106.844.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052231).
Statutenänderung:
26.10.2020.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Walter, von Dallenwil, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].