Renseignements sur Paul Neukom
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Neukom
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005319262, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
P. Neukom, Bauingenieure AG, bisher in Rafz, CHE-106.370.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, Publ. 4655862).
Statutenänderung:
07.10.2021.
Firma neu:
Lifestyle Concept Holding AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen;
die Immobilienmakler Tätigkeiten sowie die Unternehmensberatungen;
Handel mit Waren aller Art sowie Vertrieb von Nahrungsergänzung;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundeigentum, Immobilien, Wertgegenstände erwerben, belasten, verwalten, halten, veräussern und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom, Paul, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Göttingen (DE), Direktor und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5541182, Registre du commerce Zurich, (20)
Josef Binkert AG, in Wallisellen, CH-020.3.903.370-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 24, Publ. 5368878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Ernst, von Hitzkirch, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neukom, Paul, von Rafz, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquin, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Marcel, von Sumiswald, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Josef Binkert AG, in W a l l i s e l l e n , Handel mit Werkzeugmaschinen sowie Werkzeugen aller Art für die metallverarbeitende Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Paul, von Rafz, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.