Renseignements sur Yvonne Napper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Napper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004732934, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Penny Scavengers AG, bisher in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240335).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
c/o Yvonne Napper, Seestrasse 17, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thayngen].
Numéro de publication: 4240335, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Penny Scavengers AG, in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4091323, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Penny Scavengers AG(Penny Scavengers Ltd), in Thayngen, CHE-239.567.448, c/o Yvonne Napper, Frohsinnweg 2, 8240 Thayngen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit EDV-Komponenten und realisiert Hard- und Software-Projekte. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Informatik an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.