Renseignements sur Monika Müller-Stebler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Müller-Stebler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4019054, Registre du commerce Berne, (36)
Autoverkehr AG Aarberg, in Aarberg, CH-073.5.000.143-1, Handel mit Personen- und Nutzfahrzeugen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 3, Publ. 3508968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zosso, Hans-Rudolf, von St. Antoni, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Urs, von Sigriswil, in Aarberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaad, Ernst, von Oberbipp, in Oberbipp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Stebler, Monika, von Seedorf BE und Büren an der Aare, in Seedorf BE, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Hans, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Forrer, Paul, von Eschlikon, in Aarberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
Zaugg, Petra, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Fritz, von Lützelflüh, in Bellmund, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nidau, stellvertretender Geschäftsführer];
Heimberg, Reto, von Radelfingen, in Ammerzwil BE (Grossaffoltern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1032326, Registre du commerce Berne, (36)
Autoverkehr Aarberg, in Aarberg, Betrieb von Autokursen der Schweiz. PTT-Verwaltung usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.1999, S. 1854).
Statutenänderung:
21.05.2003.
Firma neu:
Autoverkehr AG Aarberg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 3270 Aarberg.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Handel mit Personen- und Nutzfahrzeugen, Treibstoff und Autozubehör;
Betrieb einer Reparatur- und Carrosseriewerkstätte für Personen- und Nutzfahrzeuge;
Personentransport, sei es für Dritte, auf eigene Rechnung oder als Konzessionär. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen;
sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 445'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 445'000.--.
Aktien neu:
1'780 Namenaktien zu CHF 250.-- [bisher: Anteilscheine von CHF 250.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Umwandlung:
Die Generalversammlung vom 21.05.2003 hat die Umwandlung der bisherigen Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.2002 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital von CHF 445'000.-- ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit und Nachschusspflicht der Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hans Rudolf, von Luzern, in Aarberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüsser, Peter, von Widen, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Anton, von Mühleberg, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Ulrich, von Aarberg, in Aarberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Blank, Andreas, von Seelisberg und Aarberg, in Aarberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Stebler, Monika, von Seedorf BE und Büren an der Aare, in Seedorf BE, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretärin];
Forrer, Paul, von Eschlikon, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Flückiger, Fritz, von Lützelflüh, in Nidau, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
R + H Treuhand AG Lyss, in Lyss, Revisionsstelle.