Renseignements sur Peter W. Müller
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter W. Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter W. Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4142391, Registre du commerce Zoug, (170)
Siemens Power Holding AG, in Zug, CHE-102.318.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter W., deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Philipp, von Schwyz, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heinick, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2095679, Registre du commerce Zoug, (170)
Siemens Fuel Gasification Technology Holding AG, in Zug, CHE-110.292.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1431219).
Statutenänderung:
20.03.2015. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Konrad, von Winkel, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter W., deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schultheiß, Michael Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Numéro de publication: 1431219, Registre du commerce Zoug, (170)
Siemens Fuel Gasification Technology Holding AG, in Zug, CHE-110.292.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7145050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuld, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter W., deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.