Renseignements sur Martin Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842805, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GonzTech AG, in Sennwald, CHE-157.598.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777951).
Firma neu:
GonzTech AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Unterkulm, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005777951, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Scuverta AG, bisher in Wollerau, CHE-157.598.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218705).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Firma neu:
GonzTech AG.
Sitz neu:
Sennwald.
Domizil neu:
Kleeweg 1, 9469 Haag (Rheintal). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 16.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haffter, Dr. Andreas Erich, von Weinfelden und Wetzikon (ZH), in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Unterkulm, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.