Renseignements sur Remo Muchenberger-Sieber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Remo Muchenberger-Sieber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6707914, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Muchenberger AG, in Bottmingen, CH-280.3.917.050-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S. 6, Publ. 4904812).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Muchenberger, Remo, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4455274, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Muchenberger AG, in Basel, CH-270.9.000.292-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.1999, S. 5077).
mit Hauptsitz in:
Bottmingen (HR Liestal).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-280.3.917.050-8.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 16.07.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im Hauptregister am Hauptsitz: 30.06.1987].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Muchenberger AG, in B a s e l, sanitäre Installationen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.1998, S. 1776).
mit Hauptsitz in:
Bottmingen (HR Liestal) .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bringold, Ernst, von St . Stephan, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].