Renseignements sur Markus Moser
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Moser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004462196, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schwabe AG, in Basel, CHE-105.938.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447544).
Domizil neu:
Steinentorstr. 11, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maissen, Paulin, von Disentis/Mustér, in Magden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Dr. Natalia, von Unteriberg und Therwil, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becher, Iris-Kristin, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fuchs, Markus, von Appenzell, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter Binkert, Julia, von Seeberg, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Handwerker-Küchenhoff, Barbara Martha, von Oetwil am See, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kilchherr, Michel, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Rolf, von Wisen SO, in Giebenach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Christoph, von Beckenried, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Markus, von Arni BE, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Andreas, von Wisen SO, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Christoph, von Zofingen, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zoller, Angela, von Au SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2523227, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schwabe AG, in Basel, CHE-105.938.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649841).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuss, Dr. Ludwig, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, David Flavio, von Disentis/Mustér, in Wittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Görsdorf, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lerchmüller, Martin, von Thalheim AG, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Handwerker-Küchenhoff, Barbara Martha, von Oetwil am See, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Becher, Iris-Kristin, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zoller, Angela, von Au SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saladin, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gachnang, Laurent, von Fällanden, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Markus, von Arni BE, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Harvell, Richard, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2417995, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Zytglogge Verlag AG, bisher in Oberhofen am Thunersee, CHE-106.962.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752291).
Gründungsstatuten:
23.06.1976.
Statutenänderung:
29.09.2015.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Schwabe AG, Steinentorstr. 13, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaelin Ramseyer, Bettina, von Eggiwil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
unico thun ag (CHE-107.680.927), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Hans Rudolf, von Rüderswil, in Kienberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gachnang, Laurent, von Fällanden, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gierl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Andreas, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Hugo, von Eggiwil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ramseyer, Hugo, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Remaco Wirtschaftsprüfung AG (CHE-114.116.276), in Basel, Revisionsstelle;
Moser, Markus, von Arni BE, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.