Renseignements sur Edgar Ludwig Morand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edgar Ludwig Morand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004805465, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Tatosaan AG, in Appenzell, CHE-229.013.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317859).
Statutenänderung:
10.01.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Vertriebsdienstleistungen für Medizinalprodukte sowie von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im Inland und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morand, Edgar Ludwig, von Günsberg, in Bettlach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hungerbühler, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Sandra Helen, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Thomas, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff-Mazenauer, Tamara Katharina, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4317859, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Tatosaan AG, in Appenzell, CHE-229.013.651, Gaiserstrasse 2, 9050 Appenzell, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Vertriebsdienstleistungen für Medizinalprodukte. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im Inland und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.06.2018 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Morand, Edgar Ludwig, von Günsberg, in Bettlach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2880205, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tissupor AG, in St. Gallen, CHE-241.043.278, Bogenstrasse 9, 9001 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2016.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel mit textilen Medizinprodukten und Naturheilmitteln sowie Handel mit chemischen Produkten, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben und solche erteilen, sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Morand, Edgar, von Günsberg, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.