Renseignements sur Mario Montelatici
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mario Montelatici
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5680620, Registre du commerce Zurich, (20)
Sirius International Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Zurich Branch, in Zürich, CH-020.9.000.706-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 30, Publ. 5328690).
mit Hauptsitz in:
Stockholm.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
516401-8136.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AB, in Stockholm (SE), Revisionsstelle;
Montelatici, Mario, von Zürich, in Wetzikon ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorstensson, Göran Åke, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stockholm (S), Mitglied des Verwaltungsrates];
Wyss, Marc, von Buchholterberg, in Freienbach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontanive, Franz, von Dietikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5172268, Registre du commerce Zurich, (20)
Sirius International Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Zurich Branch, in Zürich, CH-020.9.000.706-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 26, Publ. 4941216).
mit Hauptsitz in:
Stockholm.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Zweck: ist berechtigt, Luft- und Raumfahrtrückversicherung zu zeichnen;
kann auch andere Nichtlebens-Versicherungszweige betreiben per Anweisung von Sirius International Insurance Corporation, Stockholm. [bisher: Zweck: Sowohl im In- als auch im Ausland Übernahme von direkten Versicherungen von Risiken in den Schadensversicherungsklassen Unfall- und Krankenversicherungen, See- und Transportversicherungen, Luftfahrtversicherungen, Versicherungen gegen Brand und andere Eigentumsschäden, Kredit- und Bürgschaftsversicherungen, Luftfahrzeuge, allgemeine Haftpflicht/Schadenersatzpflicht, andere Vermögensschäden, Rechtsschutz und Assistenz sowie von indirekten Versicherungen von Risiken in Schadensversicherungen aller Art und in Lebensversicherungen. ].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Montelatici, Mario, von Zürich, in Wetzikon ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bauma].
Numéro de publication: 2866972, Registre du commerce Zurich, (20)
Sirius International Försäkringsaktiebolag, Stockholm, Zurich Branch, in Zürich, CH-020.9.000.706-7, Übernahme von direkten Versicherungen von Risiken in den Schadensversicherungsklassen Unfall- und Krankenversicherungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2001, S. 7564).
mit Hauptsitz in:
Stockholm.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 49, 8008 Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
Die Gesellschaft wurde am 31.10.1989 eingetragen. Die aktuellen Statuten datieren vom 01.04.2005. [bisher: Statuten: 02.03.1995].
Kapital Hauptsitz neu:
Aktienkapital: SEK 800'000'000.-- Liberierung: SEK 800'000'000.-- Aktien: 8'000'000 Aktien zu SEK 100.-- [bisher: Kapital Hauptsitz: Aktienkapital: sKr 500'000'000.-- Liberierung: sKr 500'000'000.-- Aktien: 5'000'000 Aktien zu sKr 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bunaes, Bard Erling, schwedischer Staatsangehöriger, in New York (NY, USA), Mitglied;
Atag Ernst & Young, in Stockholm (S), Revisionsstelle;
Roxendal, Kurt Jan Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident;
Carlsson, Peter Henry, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (Schweden), Mitglied;
Hunter, Colin David, britischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fass, Steven, amerikanischer Staatsangehöriger, in Colts Neck (NJ/US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ek, Lars Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montelatici, Mario, von Zürich, in Bauma, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AB, in Stockholm (SE), Revisionsstelle.