Renseignements sur Lorenzo Montanaro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenzo Montanaro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005520590, Registre du commerce Berne, (36)
Oriol AG, in Saanen, CHE-268.998.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292412).
Firma neu:
Oriol AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moerman, Sébastien Bernard Joël, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steimle, Victor Louis, von Niederhünigen, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Marc, von Erlinsbach (SO), in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Montanaro, Lorenzo, von Dürrenroth, in Thun, Direktor, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005518456, Registre du commerce Berne, (36)
Star Angel Design AG, in Saanen, CHE-160.924.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2874051).
Firma neu:
Star Angel Design AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergold, Timm Arno, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montanaro, Lorenzo, von Dürrenroth, in Thun, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005095418, Registre du commerce Berne, (36)
HCT Beteiligungs- & Betriebs-AG, in Saanen, CHE-112.230.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, S.0, Publ. 2288151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steimle, Victor, von Niederhünigen, in Saanen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Felten, Marc, von Erlinsbach (SO), in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montanaro, Lorenzo, von Dürrenroth, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.