Renseignements sur Serge Albert Monay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Serge Albert Monay
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004998110, Registre du commerce Valais, (621)
RhoneAlpes Mécanic Sàrl, à Troistorrents, CHE-111.991.046, société à responsabilité limitée (No. FOSC 165 du 28.08.2018, Publ. 4439521).
Modification des statuts:
01.09.2020. 22.09.2020.
Nouvelle raison sociale:
Chalet Full Service Sàrl.
Nouveau but:
entretien d'immeubles, de chalets ainsi que conciergerie;
entretien de verdure et d'aménagements extérieurs, entretiens paysagers;
girobroyage, fauchage, balayage mécanique ou manuel, tous travaux hivernaux, à savoir déneigement en tous genres, salage, gravillonnage, rabotage de glace;
surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers ainsi qu'installation de vidéosurveillance, la société peut consentir des prêts à ses associés (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Monay Transneige & Auto Mecanic Sàrl (CHE-107.965.347), à Troistorrents, associée, pour une part sociale de CHF 1'000.00 et pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Monay, Serge Albert, de Troistorrents, à Troistorrents, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: Monay, Serge, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00];
Monay, Carolyn Marie Adeline Isabelle, de Troistorrents, à Troistorrents, gérante, avec signature collective à deux, sauf avec David Médico [précédemment: Monay, Carolyn, associée, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00];
Médico, David, de Vouvry, à Troistorrents, gérant, avec signature collective à deux, sauf avec Carolyn Monay;
Monay, Marlyn Paule, de Troistorrents, à Troistorrents, gérante, avec signature collective à deux;
Monay Landry, Sybile, de Troistorrents, à Val-d'Or (CA), gérante, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3210879, Registre du commerce Valais, (621)
Maurice Monay et fils, à Troistorrents, CHE-115.066.267, société en nom collectif (No. FOSC 999 du 01.03.1984, p. 748).
Nouvelle raison de commerce:
Maurice Monay et fils en liquidation. La société est dissoute. La liquidation étant terminée, la société est radiée.
Inscription ou modification de personne(s):
Monay, Serge, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé avec signature individuelle];
Monay-Michaud, Numa, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: Monay, Numa, associée sans droit de signature].
Numéro de publication: 6918096, Registre du commerce Valais, (600)
Pascal Florey GmbH, in Salgesch, CH-626.4.009.434-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 23, Publ. 5434694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monay, Serge, von Troistorrents, in Morgins (Troistorrents), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florey, Pascal, von Anniviers, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].