Renseignements sur Stephan Mischler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stephan Mischler
Dernières notifications FOSC pour Stephan Mischler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1677713, Registre du commerce Soleure, (241)
Palstek Trading GmbH, bisher in Freienbach, CHE-113.574.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6293928).
Statutenänderung:
19.08.2014.
Sitz neu:
Biberist.
Domizil neu:
Sportweg 8, 4562 Biberist.
Zweck neu:
Betrieb eines Facility-Managements, Erbringung von damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben sowie Durchführung von Treuhand- und Kommissionsgeschäften und Finanzierungen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten und kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Marlène, von Brasilien, in Biberist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Stephan, von Küssnacht SZ, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5646612, Registre du commerce Schwyz, (130)
Palstek Trading GmbH, in Freienbach, CH-130.4.012.270-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 17, Publ. 5005984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Stephan, von Küssnacht SZ, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Marlène, von Brasilien, in Biberist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 5005984, Registre du commerce Schwyz, (130)
Palstek Trading GmbH, in Freienbach, CH-130.4.012.270-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 13, Publ. 3897414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Harry, von Küssnacht SZ, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Tschanz, Marlène, von Brasilien, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Stephan, von Küssnacht SZ, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.