Renseignements sur Thomas Miller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Miller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Miller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004506430, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Clément Moreau, in Zürich, CHE-110.564.782, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meffert, Argentina Elena, argentinische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Falbo, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Miller, Thomas, von Arbon, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Magnaguagno, Guido, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3910438, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Clément Moreau, in Zürich, CH-020.7.904.371-1, Die Stiftung wird gegründet im Sinne der Arbeit von Clément Moreau, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 17, Publ. 1109812).
Domizil neu:
Stiftung Clément Moreau, c/o Thomas Miller, Turnersteig 5, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Heiner, von Ormalingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Thomas, von Arbon, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Magnaguagno, Guido, von Appenzell, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Huber-Falbo, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber-Fallbo, Vanina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Martin, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mona, Marco, von Quinto, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Clément Moreau, in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.1991, S. 5262).
Domizil neu:
c/o Verlag Scheidegger und Spiess AG, Niederdorfstrasse 54, 8001 Zürich.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich [infolge Änderung der Verordnung über das Stiftungswesen am 09.12.1998].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Margherita, von Mauren TG, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meffert, Joseph Karl (Künstlername Clément Moreau), deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meffert geb. Guggenbühl, Nelly, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Heiner, von Ormalingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Korazija, Eva, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Miller, Thomas, von Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.