Renseignements sur Christine Michellod-Urfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Michellod-Urfer
Numéro de publication: 3527847, Registre du commerce Valais, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CHE-465.364.260, société anonyme (No. FOSC 229 du 26.11.2014, Publ. 1844307).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz.
Numéro de publication: 1751685, Registre du commerce Valais, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CHE-465.364.260, société anonyme (No. FOSC 194 du 08.10.2013, Publ. 1116473).
Inscription ou modification de personne(s):
Revaz, Pierre Marcel, de Salvan, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux;
Urfer, Claude, de Burgistein, à Savièse, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Cavalera, Toni, ressortissant italien, à Vionnaz, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Dupras, Bertrand, ressortissant français, à Chamoson, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Salamin, Jean Philippe, de Anniviers, à Sierre, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: à Noës (Sierre), sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent].
Numéro de publication: 1116473, Registre du commerce Valais, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CH-626.3.015.050-6, société anonyme (No. FOSC 124 du 01.07.2013, Publ. 949723).
Nouvelle adresse:
Chemin Saint-Hubert 12, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavalera, Toni, ressortissant italien, à Vionnaz, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Salamin, Jean Philippe, de Anniviers, à Noës (Sierre), avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Dupras, Bertrand, ressortissant français, à Chamoson, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Torrent, Eddy, de Arbaz, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec Signature collective à deux.