Renseignements sur Evangelos Michailidis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Evangelos Michailidis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005968073, Registre du commerce Zoug, (170)
M&C Trading GmbH, in Zug, CHE-115.084.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652417).
Statutenänderung:
24.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagement-Aufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten und Übernahme weiterer Dienstleistungen in der Baubranche;
ferner Ausüben von Treuhandgeschäften für das Baugewerbe, insbesondere Organisation Planung, Durchführung und Verwaltung von Neubauten und Gesamtüberbauungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Liegenschaftenbetreuung, Haustechnik- und Handwerksarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind;
weiter kann sie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschaft erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Avdi, von Unterägeri, in Unterägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Michailidis, Evangelos, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004572767, Registre du commerce Zoug, (170)
M&C Trading GmbH, in Zug, CHE-115.084.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, S.0, Publ. 6808924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roditis, Nikolaos, von Marbach LU, in Obernau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michailidis, Evangelos, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Drama (GR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5263660, Registre du commerce Zoug, (170)
M&C Trading GmbH, in Zug, CH-170.4.009.184-7, Untere Altstadt 12, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2009.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der Konsumgüter und der Investitionsgüter;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen per Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Michailidis, Evangelos, griechischer Staatsangehöriger, in Drama (GR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Roditis, Nikolaos, von Marbach LU, in Obernau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.