Renseignements sur Vincent Mentha
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincent Mentha
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4107839, Registre du commerce Lucerne, (100)
Yamaha Center Fribourg GmbH, bisher in Marly, CHE-114.635.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 13.07.2016, Publ. 2950319).
Statutenänderung:
30.01.2018.
Firma neu:
hostettler veloland gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 25, 6210 Sursee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lütolf, Pascal Anton, von Knutwil, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Schärli, Walter, von Buttisholz, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas Josef, von Eich, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wikon];
Helfenstein, Karin, von Sempach, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3529743, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Kriens (CHE-466.041.664).
Numéro de publication: 2963297, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Dr. Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwarzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Dr. Pascal, von Knutwil, in Sursee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgisser, Martin, von Oberlunkhofen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas, von Eich, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüepp, Valentin, von Zufikon, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Oliver, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.