Renseignements sur Yves Meli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Meli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005351684, Registre du commerce Zurich, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CHE-107.374.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Felix, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meli, Monique, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3810661, Registre du commerce Zurich, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CHE-107.374.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153063).
Statutenänderung:
14.09.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Kamin- und Cheminéebauten sowie von Keramischen Wand- und Bodenbelägen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
niedermann treuhand gmbh , in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meli, Felix, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6223942, Registre du commerce Zurich, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CH-290.3.003.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 22, Publ. 5308042).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.