Renseignements sur Andreas Melan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Melan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3584785, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CAPTAR AG, bisher in Rheinfelden, CHE-315.213.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2768589).
Statutenänderung:
24.05.2017.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Grüssenhölzliweg 5, 4133 Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Ooijen, Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melan, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Stefan, von Rünenberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2768589, Registre du commerce Argovie, (400)
CAPTAR AG, in Rheinfelden, CHE-315.213.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2517577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Daniel, von Thalwil, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melan, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Guntramsdorf (AT)].
Numéro de publication: 1016947, Registre du commerce Argovie, (400)
CAPTAR AG, in Spreitenbach, CHE-315.213.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melan, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Guntramsdorf (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.