Renseignements sur Christoph Karl Meile
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Karl Meile
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6675042, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Peter Meile AG, in Altstätten, CH-320.3.022.647-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 13, Publ. 5279158).
Statutenänderung:
03.05.2012.
Firma neu:
Meile Liegenschaften AG.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, sämtliche Tätigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen inkl. Umbauten, Renovationen und Neubauten sowie Handel und Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 29.06.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 29. Juni 1983 und Uebernahmebilanz per 1. Januar 1983 von der bisherigen Einzelfirma 'Peter Meile', in Altstätten, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 3'154'783.35 und Passiven von CHF 1'673'694.35 zum Preise von CHF 1'481'089.--, wovon CHF 500'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Peter, von Mosnang, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile-Walt, Irene, von Mosnang, in Altstätten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Christoph Karl, von Mosnang, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Roger Markus, von Mosnang, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavozzi, Giovanni, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.