Renseignements sur Hans Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004663999, Registre du commerce Argovie, (400)
FE-Elec GmbH, in Bözberg, CHE-104.409.216, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, S.0, Publ. 1304209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans, von Bülach, in Mellingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Willi, von Bettingen, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5933288, Registre du commerce Argovie, (400)
FE-Elec GmbH, in Gallenkirch, CH-020.4.002.841-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6139).
Statutenänderung:
22.11.2010.
Sitz neu:
Unterbözberg.
Domizil neu:
Ursprung 405, 5224 Unterbözberg. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Willi, von Bettingen, in Unterbözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gallenkirch und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Meier, Hans, von Bülach, in Mellingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Registre du commerce Argovie, (400)
Power Electronics GmbH, bisher in R ü m l a n g, elektronische Produkte usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 02.12.1997, S. 8684).
Statutenänderung:
19.04.2000.
Sitz neu:
G a l l e n k i r c h.
Domizil neu:
c/o Willi Frei Treuhand, Husmatt, 5224 Gallenkirch.
Zweck:
Handel mit elektronischen Produkten, Handel mit EDV-Produkten;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und verkaufen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Michael, von Wald ZH und Winterthur, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Peter, Arthur, von Gontenschwil, in Oberweningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-;
Rohrbach, Rudolf, von Rüeggisberg, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Willi, von Bettingen, in Gallenkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Meier, Hans, von Bülach, in Mellingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.