Renseignements sur Leotrim Mehmeti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Leotrim Mehmeti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005791431, Registre du commerce Argovie, (400)
Synag Services GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-112.904.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800199).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Firma neu:
Limmat Gastro GmbH.
Sitz neu:
Killwangen.
Domizil neu:
Steinigstrasse 1, 8956 Killwangen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Führung gastronomischer Betriebe und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann als Generalunternehmerin insbesondere gastronomische Betriebe planen, ausstatten und ausrüsten sowie den Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft bekämpft widerrechtliche Einflussnahmen Dritter und des Staates auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter. Die Gesellschaft erbringt Beratungsleistungen an Opfer und Betroffene staatlicher Gewalt- und Machtausübung und sorgt mit Nachdruck für die Einhaltung der Rechtsschutz- und Verfahrensgarantien der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), insbesondere in Verwaltungsverfahren. Die Gesellschaft nimmt ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern, Gesellschaftern und Organen explizit wahr und kehrt alles vor, um diesen das wirtschaftliche und private Fortkommen zu erleichtern. Die Gesellschaft verhält sich bei allen ihren Aktivitäten nutzenoptimierend.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Judith, von Kirchberg (SG), in Wil (SG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Mehmeti, Leotrim, genannt Leo, von Adliswil, in Spreitenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004982613, Registre du commerce Argovie, (400)
HOME Gastro GmbH, in Killwangen, CHE-207.564.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehmeti, Leotrim, von Adliswil, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehmeti, Fahredin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004883271, Registre du commerce Argovie, (400)
HOME Gastro GmbH, in Killwangen, CHE-207.564.575, Steinigstrasse 1, 8956 Killwangen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2020.
Zweck:
Führung gastronomischer Betriebe und Veranstaltungen;
kann Lizenzen und Patente erwerben, verwalten und verwerten, als Generalunternehmerin insbesondere gastronomische Betriebe planen, ausstatten und ausrüsten, Handel mit Waren aller Art betreiben sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 22.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mehmeti, Leotrim, von Adliswil, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.