Renseignements sur Mohamed Afif Meftah
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mohamed Afif Meftah
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005135419, Registre du commerce Zurich, (20)
GR Baumanagement GmbH, in Rümlang, CHE-301.011.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meftah, Mohamed, tunesischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saral, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005074429, Registre du commerce Zurich, (20)
Black Dog Inkasso AG, in Zürich, CHE-103.753.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meftah, Mohamed, tunesischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tolba, Karim, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004724154, Registre du commerce Zurich, (20)
MP Bildung, Beratung und Verlag AG, bisher in Altendorf, CHE-103.753.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, Publ. 5008892).
Statutenänderung:
12.09.2019.
Firma neu:
Black Dog Inkasso AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rautistrasse 12, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Büros für Inkassodienstleistungen im In- und Ausland, die Verlustscheinverwertung, die Gläubigervertretung, das Erstellen von Solvenz-Gutachten und die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zur fördern oder zu erleichtern, einschliesslich An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Grundeigentum. Sie kann sich an Firmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Res, von Altendorf, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götte, Yvonne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meftah, Mohamed, tunesischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.