Renseignements sur Andreas Maurer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Maurer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5194296, Registre du commerce Nidwald, (150)
INPRIMA AG, in Stansstad, CH-150.3.003.144-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 6, Publ. 4106688).
Statutenänderung:
22.06.2009, 5.08.2009.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ebertsheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Ebertsheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Alconsa Finanz AG, in Stansstad, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4106688, Registre du commerce Nidwald, (150)
INPRIMA AG, in Stansstad, CH-150.3.003.144-1, c/o Christen und Zobrist Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.09.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung in und die Planung von Projekten mit Druck- und Verarbeitungsmaschinen sowie deren Produktionsabläufen, die Forschung, die Entwicklung und die Herstellung sowie die Reparaturen von und der Handel mit Druckmaschinen und Verarbeitungsmaschinen sowie artverwandter Produkte und Ersatzteilen und die Ausführung von entsprechenden Montage- und Servicearbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, kurz- und langfristige Kredite und Lizenzvergaben sowie weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Hans Peter, von Landiswil, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ebertsheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Ebertsheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Alconsa Finanz AG, in Stansstad, Revisionsstelle.