Renseignements sur Denise Nägeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denise Nägeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005058735, Registre du commerce Zurich, (20)
AUSBILDUNGSZENTRUM HOLZBAU KANTON ZÜRICH, in Buchs (ZH), CHE-294.214.963, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, S.0, Publ. 3694471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Traugott, von Rorbas, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Richard, von Kloten, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Michael, von Affoltern am Albis, in Knonau, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ade, Bernhard Manuel, von Bülach, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Dominic, von Zürich, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugener, Jürg, von Stein (AR), in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rusch, Reinhard, von Appenzell, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Denise, von Rüdlingen, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Matzinger, Denise, in Rüdlingen].
Numéro de publication: 3607157, Registre du commerce Zurich, (20)
AUSBILDUNGSZENTURM HOLZBAU KANTON ZÜRICH, in Buchs ZH, CHE-294.214.963, Furtbachstrasse 26, 8107 Buchs ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.06.2017, 22.06.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Ausbildung von Lernenden Zimmermann/Zimmerin EFZ und Holzbearbeiter/-in EBA aus dem Kanton Zürich. Die entsprechende Ausbildung erfolgt im Rahmen des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 19. April 1978 bzw. der jeweils betreffenden Berufsbildung geltenden Gesetzgebung. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Frischknecht, Richard, von Kloten, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eymann, Daniel Dieter, von Linden, in Remetschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Peter, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Traugott, von Rorbas, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Alexander Matthias, von Buchberg, in Wasterkingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle;
Matzinger, Denise, von Rüdlingen, in Rüdlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.