Renseignements sur Elisabeth Maruja Marx
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Maruja Marx
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004483869, Registre du commerce Lucerne, (100)
USF Intertex SA, in Rothenburg, CHE-293.344.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195521). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.08.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyseler AG (CHE-109.757.794), in Baar, Revisionsstelle;
Marx, Elisabeth Maruja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3916363, Registre du commerce Lucerne, (100)
USF Intertex SA, in Rothenburg, CHE-293.344.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tychicus, Gregor, von Hofstetten (ZH), in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kopp, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Wiliberg, in Diegten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyseler AG (CHE-109.757.794), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Gyseler Consulting AG (CHE-109.757.794)];
Marx, Elisabeth Maruja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3005275, Registre du commerce Lucerne, (100)
USF Intertex SA, in Rothenburg, CHE-293.344.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MeiTreu und Partner AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuttler, Lukas, von Muttenz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Renato, von Zizers, in Bioggio, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Marx, Elisabeth Maruja, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Tychicus, Gregor, von Hofstetten (ZH), in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gyseler Consulting AG (CHE-109.757.794), in Baar, Revisionsstelle;
Kopp, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Vejseli, Valentina, kosovarische Staatsangehörige, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.