Renseignements sur Didier Martorana
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Didier Martorana
Numéro de publication: HR02-1005970914, Registre du commerce Valais, (621)
Bonvin & Delgado Sàrl, à Saxon, CHE-271.194.344, société à responsabilité limitée (No. FOSC 160 du 19.08.2022, Publ. 1005544318).
Modification des statuts:
06.12.2023.
Nouvelle raison sociale:
MDB Fiduciaire Sàrl.
Autre adresse:
c/o Didier Martorana, Rue du Closillon 33b, 1870 Monthey.
Nouveau capital social:
CHF 21'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Delgado, Nicolas, de Saillon, à Saxon, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Vérossaz, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Bonvin, Dylan, de Lens, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Martorana, Didier, de Mont-Noble, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005892538, Registre du commerce Valais, (621)
GESTIMM Sàrl, à Saxon, CHE-100.907.024, société à responsabilité limitée (No. FOSC 155 du 13.08.2015, Publ. 2320355).
Modification des statuts:
07.11.2023.
Nouvelle adresse:
Place de la Révolte 6, 1907 Saxon.
Autres adresses:
Rue du Closillon 33b, 1870 Monthey;
Avenue de la Gare 17b, 1950 Sion.
Nouveau but:
La société a pour but toutes opérations relatives à l'immobilier, comme l'achat, la vente, la location, la gestion ou l'administration d'activités liées ainsi que l'expertise immobilière et toute activité en relation avec la formation spécialisée en matière d'estimation immobilière. La société pourra consentir des prêts, notamment aux titulaires de parts sociales, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, acquérir ou vendre des immeubles à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, et se charger de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, ainsi que toutes les opérations financières et immobilières s'y rapportant. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause de reprise de biens envisagée] [biffé: reprise de biens envisagée pour CHF 275'000.-- de l'immeuble No 3698 de Leytron].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchard, Monique Elisabeth Alice, de Leytron, à Fully, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00 et pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Martorana, Didier, de Mont-Noble, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Bonvin, Dylan, de Lens, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Delgado, Nicolas, de Saillon, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Schweickhardt, Stéphane Camille Joseph, de Saxon, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant, directeur, avec signature individuelle, sans part sociale].