Renseignements sur Manuel Martin Albert
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Manuel Martin Albert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1593557, Registre du commerce Zoug, (170)
SANTO DOMINGO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CHE-323.929.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926383).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Stammkapital neu:
CHF 90'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CARIBE INVESTMENTS GmbH (CHE-382.455.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CARIBE INVESTMENTS GmbH (CH-170.4.010.909-3) und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1594485, Registre du commerce Zoug, (170)
Royal Sand GmbH, in Zug, CHE-114.062.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1594427, Registre du commerce Zoug, (170)
CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martín Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Martinón García, Alicia, spanische Staatsangehörige, in Las Palmas (ES), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.