Renseignements sur Adam Antoni Marlewicz
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adam Antoni Marlewicz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3219081, Registre du commerce Grisons, (350)
Suisses Finances Coire SA, in Chur, CHE-114.695.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726913).
Statutenänderung:
29.11.2016.
Firma neu:
Swiss BusCom AG.
Domizil neu:
Wiesentalstrasse 126, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, Treuhandgeschäfte aller Art zu tätigen, Projekt- und Investitionsvorhaben auf eigene und fremde Rechnung zu finanzieren, zu entwickeln und alle Aufgaben des Finanzmanagements und des Controllings auszuführen, die Forschung, Entwicklung und Produktion sowie den Import und Export von Gütern aller Art insbesondere in den Bereichen von technischen Geräten und Anlagen, von medizinischen Grund- und Wirkstoffen und von Waffen und Munition, den internationalen Handel mit Rohstoffen, Edelmetallen, Edelsteinen, Währungen und sonstigen Wertanlagen, den Betrieb von Bildungseinrichtungen mit Einschluss von Ausbildung, Schulung und Weiterbildung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marlewicz, Adam Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Krakau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baikhardt, Beat, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Büttner, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1726913, Registre du commerce Grisons, (350)
Suisses Finances Coire SA, in Chur, CHE-114.695.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1685777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marlewicz, Adam Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Krakau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1162619, Registre du commerce Zoug, (170)
BK International Trade Swiss LLC, in Baar, CH-020.4.048.542-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1052011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WINSOLIM GLOBAL AG (CH-300.3.017.288-8), in Walzenhausen, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marlewicz, Adam, polnischer Staatsangehöriger, in Krakau (PL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulesza, Zenon Boguslaw, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].