Renseignements sur Georges Théodore Mariétan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Georges Théodore Mariétan
Numéro de publication: 1844295, Registre du commerce Valais, (621)
Association de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez, à Monthey, CHE-107.531.196, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569622).
Modification des statuts:
20.05.2014.
Nouveau nom:
Association des Présidents des Communes du district de Monthey.
Nouveau but:
gérer: a) l'exploitation de la Maison St-Joseph à Val-d'Illiez à des fins d'intérêt public et touristique régional;
b) les fonds pour le développement régional du district de Monthey. Statuts également modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Claret, Patrick, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Coppey, Stéphane, Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Favre née Forni, Marie-Françoise, de Saint-Gingolph, à Saint-Gingolph, membre, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Lattion, Antoine, de Liddes, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux;
Antille, Rosemarie, de Chalais, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature collective à deux];
Mariétan, Georges Théodore, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 7185546, Registre du commerce Valais, (621)
Chablais Tourisme SA, à Monthey, CH-621.3.005.204-9, société anonyme (No. FOSC 166 du 28.08.2012, Publ. 6825776).
Nouvelle raison sociale:
Chablais Tourisme SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 02.05.2013.
Adresse de liquidation:
Place Centrale 3, Case postale 1295, 1870 Monthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Picon-Furrer, Margrit, de Port-Valais, à Les Evouettes (Port-Valais), administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Hervé, de Nendaz, à Port-Valais, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle];
Mariétan, Georges Théodore, de Val-d'Illiez, à Champéry, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: de Champéry, administrateur avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 3783574, Registre du commerce Valais
FONDATION DU CENTRE NATIONAL DE GLACE, à Champéry, CH-621.7.006.696-1, rénover, construire, entretenir et gérer un centre de développement, d'enseignement et d'entraînement des sports de glace, etc... fondation (FOSC no 34 du 17.02.2005, p. 16, publ. 2706374).
Inscription ou modification de personnes:
Fellay, Luc, de Bagnes, à Champéry, président, avec signature collective à deux;
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, membre, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec le président];
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, avec signature collective à deux [précédemment: de Champéry, président];
Berra, Christophe, de Champéry, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Bunn, Richard, citoyen britannique, à Genève, membre, sans droit de signature;
de Charrière, Jean-Marie, de Lausanne, Cossonay et Sévery, à Saint-Prex, membre, sans droit de signature [précédemment: De Charrière, Jean-Marie, à Genève, avec signature collective à deux avec le président];
De Araujo, Juan, de Champéry, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Jud, Philippe, de Maur, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Keller, Heinz, de Ligerz, à Twann, membre, sans droit de signature;
Lattion, Antoine, de Liddes et Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
-Wehinger, Roland, de Zürich, à Kehrsatz, membre, sans droit de signature.