Renseignements sur Christine Maret
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Maret
Numéro de publication: 3640827, Registre du commerce Valais, (621)
SMD Consulting Sàrl, à Fully, CHE-115.135.833, société à responsabilité limitée (No. FOSC 122 du 26.06.2012, Publ. 6736624).
Nouvelle raison sociale:
SMD Consulting Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 04.07.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 6736624, Registre du commerce Valais, (621)
SMD Consulting Sàrl, précédemment à Sion, CH-626.4.012.516-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 202 du 19.10.2009, p. 20, Publ. 5300712).
Statuts originaires:
28.09.2009.
Modification des statuts:
14.06.2012.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
c/o Christine Maret, Route de Martigny 13, 1926 Fully.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 5987124, Registre du commerce Valais, (626)
Association KIDSLANKA, à Sion, CH-626.6.006.854-7, association (No FOSC 107 du 08.06.2009, p. 28, Publ. 5055138).
Modification des statuts:
08.05.2010.
Nouvelle adresse:
c/o Gérard BESSE, Vissigen 6, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erné, Véronique, de Böttstein, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Besse, Gérard, de Bagnes, à Sion, président du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil avec signature collective à deux];
Vuignier Alahakoon Arachchige, Sonja, de Eggerberg, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Maret, Christine, de Bagnes, à Fully, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Alahakoon Arachchige, Indika, citoyen sri-lankais, à Sion, membre du conseil, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].