Renseignements sur Marianne Marchello-Gisler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marianne Marchello-Gisler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004608346, Registre du commerce Obwald, (140)
Genossenschaft KISS Obwalden, in Sarnen, CHE-338.677.655, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchello-Gisler, Marianne, von Attinghausen, in Alpnach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Armin, von Adelboden, in Kerns, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2932403, Registre du commerce Obwald, (140)
Genossenschaft KISS Obwalden, in Alpnach, CHE-338.677.655, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2649703).
Statutenänderung:
18.05.2016. Gemäss Vorstandserklärung vom 30.11.2015 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mind. 3 bis max. 7 Mitglieder]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen. Gemäss Vorstandserklärung vom 23.06.2015 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Hannes, von Rüegsau, in Giswil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Pia, von Emmen und Lungern, in Sachseln, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Theiler, Verena, von Entlebuch, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchello-Gisler, Marianne, von Attinghausen, in Alpnach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2649703, Registre du commerce Obwald, (140)
Genossenschaft KISS Obwalden, in Alpnach, CHE-338.677.655, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2015, Publ. 2315733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Kerns, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Gottfried genannt Godi, von Zürich und Jonen, in Kerns, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Luzia, von Cham, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Co-Präsidenten oder der Aktuarin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchello-Gisler, Marianne, von Attinghausen, in Alpnach, Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Co-Präsidenten oder der Aktuarin];
von Rotz, Anna, von Kerns, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halter, Pia, von Emmen und Lungern, in Sachseln, Co-Präsidentin, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher-Rohrer, Esther, von Schüpfheim, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Co-Präsidenten oder der Aktuarin].