Renseignements sur Prof. Dr. Julian I. Mahari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Julian I. Mahari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1475005, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BPH Breakthrough Projects Holding AG, in Au SG, CHE-110.029.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 19, Publ. 5714166).
Statutenänderung:
16.04.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft befasst sich schwerpunktmässig mit der Beratung, Betreuung und Begleitung von Investoren, ferner sowohl mit strategischer Beratung überhaupt, als auch mit Konzeption, Koordination, Überwachung und Durchführung von Transaktionen sowie Etablierung von Kooperationen auf Finanz-, Banken und Management-Consulting-Bereich. Ferner befasst sich die Gesellschaft sowohl mit Technologien, Erfindungen, Entwicklungen, Produkten und Lösungen in Projektform, als auch mit Gesundheitsmanagement im weitesten Sinne, so u.a. mit Ernährungsbelangen. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere auf den genannten Bereichen und Gebieten die kommerzielle Verwertung des Know-hows samt Patenten sowie von Produkten und Entwicklungen, so u.a. durch Vergabe von Lizenzen, ganzem oder teilweisem Verkauf der Patente, ferner das Eingehen von Partnerschaften sowie weiteren Kooperationsformen mit anderen Unternehmen oder Investoren, und auch eigene Research- und Development-Aktivitäten samt Beanspruchung etwaiger (finanzieller) Förderungsmöglichkeiten u.a.m. Vorgesehen sind zu diesem Zweck u.a. Know-how-Aufbau und Know-how-Erwerb inklusive professionelle Kontaktpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahari, Prof. Dr. Julian I., von St. Gallen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tafers].
Numéro de publication: 5281626, Registre du commerce Zurich, (20)
Fischer Investment Group Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.179-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 28, Publ. 4844064).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauer, Jean Paul J., französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josimovic-Alasevic, Dr. Olivera, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Rolf, von Mosnang, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mahari, Julian, von St. Gallen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 4805900, Registre du commerce Berne, (36)
Internationale Schule Bern, in Bern, CH-035.6.017.306-6, Verein (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 3, Publ. 4398386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McKeown, Robyne M., australische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sümegi-Schärli, Sabina, von Zell LU, in Kehrsatz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flanagan, Beverley, britische Staatsangehörige, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etchberger, Cory, amerikanischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vereinigten Staaten von Amerika, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Richard, von Zürich, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gregor, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arthern, David, britischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geidatzis, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mahari, Julian I., von St. Gallen, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.