Renseignements sur Rolf Patrick Maeder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Patrick Maeder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1511507, Registre du commerce Berne, (36)
Ryffli AG, in Bern, CHE-102.761.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7215152).
Domizil neu:
c/o Von Graffenied AG Treuhand, Waaghausgasse 1, 3011 Bern. [Neue] Weitere Adresse: c/o Herr Rolf Patrick Maeder, Löwenmattweg 3, 3110 Münsingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Christoph, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Numéro de publication: 4015016, Registre du commerce Berne, (36)
VD Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Beteiligung an Zeitungsunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 3, Publ. 3592454).
Firma neu:
VD Bern AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuckli, Beat, von Netstal, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph, von Bern, in Bern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Büchler, Beat Hans, von Bern, in Wabern, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
von Graffenried, Charles, von Bern, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 3592448, Registre du commerce Berne, (36)
Ryffli AG, in Bern, CH-035.3.001.178-6, An- und Verkauf, Besitz, Verwaltung und Nutzung von Immobilien, Wertschriften und Kapitalanlagen aller Art, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 2, Publ. 737876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Werner Hans, von Seedorf BE, in Cudrefin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.