Renseignements sur Dick Olof Mattias Lundgren
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dick Olof Mattias Lundgren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005456008, Registre du commerce Zurich, (20)
CarNext.com CH AG in Liquidation, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Berkum, Grainne, irische Staatsangehörige, in Almere (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005362338, Registre du commerce Zurich, (20)
CarNext.com CH AG, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848288). Gemäss Erklärung vom 26.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Tom, von Gondiswil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004848288, Registre du commerce Zurich, (20)
CarNext.com CH AG, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.