Renseignements sur Filipa Libania Lopes Costa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Filipa Libania Lopes Costa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005634811, Registre du commerce Argovie, (400)
DasWarenhaus (Schweiz) GmbH, in Lupfig, CHE-360.615.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, René Albert, von Eschenbach (SG), in Ratchaburi (TH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lopes Costa, Filipa Libania, von Zürich, in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopes Costa, Boris, von Eschenbach (SG), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005275721, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Sportwelten GmbH, bisher in Wangen bei Olten, CHE-113.508.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856737).
Statutenänderung:
11.08.2021.
Firma neu:
Warenwelten GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die allgemeine Beratung und Erbringung sowie Vermittlung von Dienstleistungen in allen Bereichen des Sports und der Medizin;
Handel, Import und Produktion von Waren aller Art;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten und Lizenzen;
Abschluss von Darlehensverträgen;
Beteiligungen.
Bemerkungen neu:
Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten wurden gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christian, von Hergiswil bei Willisau, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopes Costa, Filipa Libania, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005058051, Registre du commerce Argovie, (400)
DasWarenhaus (Schweiz) GmbH, in Wohlen (AG), CHE-360.615.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004816126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Boris, von Eschenbach (SG), in Fällanden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopes Costa, Filipa Libania, von Zürich, in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.