Renseignements sur Martin Looser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Looser
Dernières notifications FOSC pour Martin Looser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3410615, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OLE Transporte GmbH, in Kaltbrunn, CHE-111.713.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 11, Publ. 5831392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreiter, Beat, von Sevelen, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hauri, Manuel, von Zürich, in Ottikon (Gossau ZH), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6259012, Registre du commerce Zurich, (20)
Hürlimann Treuhand GmbH, in Gossau ZH, CH-020.4.035.704-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 38, Publ. 5415296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Roland, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Manuela, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5831392, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OLE Transporte GmbH, in Kaltbrunn, CH-320.4.055.488-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 15, Publ. 4832516).
Statutenänderung:
22.09.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreiter, Beat, von Sevelen, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rheineck und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Looser, Martin, von Ebnat-Kappel, in Kaltbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].