Renseignements sur Thomas Lienhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Lienhard
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Lienhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4294294, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schnäppchenpreis AG, in Kriens, CH-100.3.015.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 9, Publ. 2535068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Josef, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haubensak, Markus, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaibac AG, in Luzern (CH-100.3.007.052-9), Revisionsstelle [bisher: Kaibac AG, in Luzern].
Numéro de publication: 2535068, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sunair AG, bisher in Emmen, CH-100.3.015.974-8, Ausführung von Bauaustrocknungen und Bauentfeuchtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2003, S. 9, Publ. 988918).
Statutenänderung:
2.11.2004.
Firma neu:
Schnäppchenpreis AG.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Bewerbung verschiedener Produkte, insbesondere über elektronische Medien, wie Internet, etc.;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Lukas, von Lausen, in Hitzkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Scanart AG, in K r i e n s , Herstellung von Druckvorlagen (Lithos), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.1996, S. 3176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Thomas, von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Lukas, von Lausen, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann + Co., Sachwalterbüro, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Josef, von Wilihof und Fischbach, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.