Renseignements sur Marlise Liebi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marlise Liebi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005087397, Registre du commerce Argovie, (400)
Pflegeheim Sennhof AG, in Vordemwald, CHE-114.639.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebi, Marlise, von Seftigen, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Patrik, von Gontenschwil, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Renata, von Sursee, in Dagmersellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Matthies, von Aeschi (SO), in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 956179, Registre du commerce Argovie, (400)
Pflegeheim Sennhof AG, in Vordemwald, CHE-114.639.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120800).
Statutenänderung:
10.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Genossenschaft für kostengünstige Alterswohnungen Vordemwald, in Vordemwald (CHE-108.516.696), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 4'203'338.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'571'139.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Mitglieder der Genossenschaft erhalten eine Abfindung in der Höhe ihrer jeweiligen Anteilscheine.
Zweck neu:
Führung des Pflegeheimes Sennhof als Alters- und Pflegeheimbetrieb im Sinne der Aargauischen Gesetzgebung sowie Führung von Alterswohnungen;
kann sich bei gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Marlise, von Seftigen, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Suter, Urs, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Waldmeier, Beat, von Stein AG, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5847632, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft für kostengünstige Alterswohnungen Vordemwald, in Vordemwald, CH-400.5.017.715-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.1996, S. 4875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Dr. Max, von Walterswil BE, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Marlise, von Seftigen, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LB Treuhand AG (CH-400.3.026.077-9), in Zofingen, Revisionsstelle.